Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 21/8/2024)
TT |
HỌ TÊN |
CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ |
1 |
Lê Quốc Dũng |
Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy |
2 |
Nguyễn Văn Khải |
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện |
3 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh |
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện |
4 |
Nguyễn Công Trạng |
UV BTV/HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện |
5 |
Phạm Văn Thật |
UV BTV/HU, Phó Chủ tịch UBND huyện |
6 |
Phạm Văn Năm |
UV BTV/HU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy |
7 |
Võ Minh Quốc |
UV BTV/HU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự |
8 |
Nguyễn Văn Dự |
UV BTV/HU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy |
9 |
Hà Minh Tuấn |
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện |
10 |
Phạm Văn Lành |
HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy |
11 |
Võ Thành Long |
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Công |
12 |
Võ Thanh Hồng |
HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy |
13 |
Trần Ngọc Minh |
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông |
14 |
Lê Long Hồ |
HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành |
15 |
Đỗ Phúc Hậu |
HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tầm Vu |
16 |
Nguyễn Minh Châu |
HUV, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành |
17 |
Nguyễn Mạnh Hồng |
HUV, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện |
18 |
Võ Hùng Phi |
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân Hưng |
19 |
Nguyễn Minh Trung |
HUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Ngãi Trị |
20 |
Võ Văn Cần |
HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Châu Thành |
21 |
Trần Văn Cường |
HUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện |
22 |
Nguyễn Thị Thanh Hà |
HUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội |
23 |
Đỗ Thành Hải |
HUV, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |
24 |
Nguyễn Thị Bích Tuyền |
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh |
25 |
Bùi Văn Hòn |
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú |
26 |
Võ Phi Hùng |
HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy |
27 |
Đỗ Thế Ngân |
HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện |
28 |
Lê Tấn Hiền |
HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện |
29 |
Châu Văn Thêm |
HUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Dương Xuân Hội |
30 |
Nguyễn Thành Học |
HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy |
31 |
Nguyễn Thanh Hiền |
HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy |
32 |
Lê Phong |
HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Quới |
33 |
Phạm Thị Vân Nhi |
HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy |
34 |
Huỳnh Công Đức |
HUV, Phó Trưởng Công an huyện |
35 |
Nguyễn Thành Hiếu |
HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
36 |
Nguyễn Thị Thùy Ngân |
HUV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện |
Các tin khác
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 08/8/2024) (09/08/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 01/8/2024) (02/08/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 04/6/2024) (04/06/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 21/5/2024) (21/05/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 14.9.2023) (14/09/2023)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 02.6.2023) (04/04/2023)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 08.11.2022) (06/12/2022)
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/8/2022) (24/08/2022)
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/03/2022) (04/03/2022)
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/7/2021) (15/07/2021)
Trang đầu 1 Trang cuối