Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/7/2021)
DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH
NHIỆM KỲ 2020-2025
(cập nhật đến ngày 01/7/2021)
TT |
HỌ TÊN |
CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ |
GHI CHÚ |
1 |
Lê Quốc Dũng |
TUV-Bí thư Huyện ủy |
|
2 |
Nguyễn Dương Phong Linh |
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện |
|
3 |
Nguyễn Văn Khải |
Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện |
|
4 |
Nguyễn Văn Dự |
UVTV-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy-Trưởng Phòng Nội vụ huyện |
|
5 |
Văn Ngọc Hạo |
UVTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện |
|
6 |
Mai Thành Lục |
UVTV-Trưởng Công an huyện |
|
7 |
Đặng Thị Tố Mai |
UVTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện |
|
8 |
Phạm Văn Năm |
UVTV-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy-Chánh Thanh tra huyện |
|
9 |
Võ Minh Quốc |
UVTV-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện |
|
10 |
Phạm Văn Thật |
UVTV-Phó Chủ tịch UBND huyện |
|
11 |
Nguyễn Công Trạng |
UVTV-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện |
|
12 |
Võ Văn Cần |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Long Trì |
|
13 |
Nguyễn Minh Châu |
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện |
|
14 |
Trần Văn Cường |
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện |
|
15 |
Nguyễn Thị Thanh Hà |
Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện |
|
16 |
Đỗ Thành Hải |
Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện |
|
17 |
Đỗ Phúc Hậu |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn Tầm Vu |
|
18 |
Lê Tấn Hiền |
Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện |
|
19 |
Nguyễn Thanh Hiền |
Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện |
|
20 |
Nguyễn Thành Học |
Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh |
|
21 |
Bùi Văn Hòn |
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú |
|
22 |
Lê Long Hồ |
Giám đốc Trung tâm Y tế |
|
23 |
Nguyễn Mạnh Hồng |
Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện |
|
24 |
Võ Thanh Hồng |
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy |
|
25 |
Võ Phi Hùng |
Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện |
|
26 |
Võ Quốc Hùng |
Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vĩnh Đông |
|
27 |
Phạm Văn Lành |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã An Lục Long |
|
28 |
Phạm Thị Vân Nhi |
Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân Hưng |
|
29 |
Võ Hùng Phi |
Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy |
|
30 |
Lê Phong |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Bình Quới |
|
31 |
Phan Văn Tèo |
Chánh Văn phòng Huyện ủy |
|
32 |
Phạm Văn Thái |
Chánh án Tòa án nhân dân huyện |
|
33 |
Lâm Minh Theo |
Phó Trưởng Công an huyện |
|
34 |
Châu Văn Thêm |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Dương Xuân Hội |
|
35 |
Nguyễn Minh Trung |
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã Phú Ngãi Trị |
|
36 |
Hà Minh Tuấn |
Phó Chủ tịch UBND huyện |
|
37 |
Nguyễn Thị Bích Tuyền |
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện |
|
Các tin khác
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 21/8/2024) (21/08/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 08/8/2024) (09/08/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 01/8/2024) (02/08/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 04/6/2024) (04/06/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 21/5/2024) (21/05/2024)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 14.9.2023) (14/09/2023)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 02.6.2023) (04/04/2023)
- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 (Cập nhật đến 08.11.2022) (06/12/2022)
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/8/2022) (24/08/2022)
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cập nhật đến ngày 01/03/2022) (04/03/2022)
Trang đầu 1 Trang cuối